Hanes ariannol RICHMOND CHARITIES
Rhif yr elusen: 200431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.18m | £4.45m | £4.27m | £4.48m | £4.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.69m | £3.80m | £3.84m | £3.23m | £3.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.40k | £4.63k | £72.68k | £12.20k | £7.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.42m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.16m | £1.22m | £1.35m | £1.51m | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £603.45k | £3.23m | £2.85m | £2.96m | £2.97m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.60m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.92m | £2.24m | £2.81m | £2.09m | £2.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.77m | £1.56m | £1.03m | £1.14m | £1.66m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £90.42k | £33.07k | £51.37k | £51.17k | £52.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £69.82k | £70.71k | £65.48k | £59.31k | £56.78k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.