ymddiriedolwyr DASH (DISABILITIES AND SELF HELP / DELIO AG ANABLEDD A SIALENS HUNANGYMORTH)
Rhif yr elusen: 1163672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERYL BRAY | Cadeirydd | 06 January 2012 |
|
|
||||
Gemma Light | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Ellen ap Gwynn | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|||||
Nicholas Davies Morgan | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Catherine Brenda McKenzie | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Andrew Moore | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Hilary Eldridge | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Bettina Lois Sherrington | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
Gareth Lloyd James | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|||||
GILLIAN ANN WHITTINGTON HARRIES | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.