Hanes ariannol LIFEARC
Rhif yr elusen: 1015243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.18m | £992.20m | £9.15m | £17.88m | £22.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.62m | £27.82m | £49.66m | £56.51m | £60.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £7.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £52.27m | £974.03m | £3.12m | £2.34m | £3.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.50m | £5.79m | £6.00m | £15.45m | £19.54m | |
|
Incwm - Arall | £415.00k | £12.37m | £20.00k | £86.00k | £22.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £30.01m | £26.85m | £47.72m | £54.60m | £58.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £558.00k | £976.00k | £1.94m | £1.91m | £1.53m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £467.00k | £601.00k | £635.00k | £721.00k | £918.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £10.80m | £12.14m | £10.75m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £558.00k | £976.00k | £1.42m | £1.61m | £1.15m | |
|
Gwariant - Arall | £57.00k | £0 | £0 | £0 | £11.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.