ymddiriedolwyr LIFEARC
Rhif yr elusen: 1015243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Teresa Cooper | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Dr Sameer Mistry | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Dr Rima Makarem | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Stephane Maikovsky | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
Dr Ian David Gilham | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Ian James Nicholson | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Susan Jean Wallcraft | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Joanne Patra Pisani | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|||||
Lynne Robb | Ymddiriedolwr | 08 June 2020 |
|
|
||||
Dr Melanie Georgina Lee | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|||||
David Zahn | Ymddiriedolwr | 15 August 2019 |
|
|
||||
Daniel Morgan | Ymddiriedolwr | 20 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.