Hanes ariannol LLOYD'S REGISTER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1145988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 31/12/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £890.47m | £916.28m | £1.29bn | £384.46m | £996.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £898.97m | £902.44m | £1.33bn | £360.50m | £599.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.83m | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £867.83m | £892.85m | £1.25bn | £375.67m | £569.10m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22.64m | £23.43m | £28.78m | £8.79m | £18.16m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £8.13m | £0 | £409.26m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £27.67m | £16.45m | £19.68m | £6.57m | £18.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £929.00k | £925.00k | £1.56m | £437.00k | £865.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.00k | £49.00k | £65.00k | £59.00k | £62.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £23.86m | £7.70m | £5.08m | £1.32m | £8.09m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £929.00k | £925.00k | £1.56m | £437.00k | £865.00k | |
|
Gwariant - Arall | £870.37m | £885.06m | £1.31bn | £353.49m | £580.46m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.